Impresa | Azioni |
---|---|
Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
---|---|---|---|---|---|
Mostra 7 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 13.03.1992 | ||
Mostra 1 impresa | procura collettiva a due | 26.07.1996 | |||
Mostra 2 imprese | procura collettiva a due | 25.10.2001 | |||
Mostra 60 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 18.03.2004 | ||
Mostra 26 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 18.03.2004 | ||
Mostra 12 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 18.03.2004 |
|
|||||
|
|||||
|
Sede |
Aarau (AG) |
---|---|
Scopo |
|
IDI |
CHE-169.846.154 |
Numero d'ordine |
CH-400.9.005.041-0 |
Registro di commercio |
Cantone Argovia |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
4 imprese con lo stesso domicilio: Herzogstrasse 41, 5000 Aarau
Controlli la dichiarazione di recupero crediti prima di concludere un contratto.
Controlli la solvibilità dei suoi prospetti e clienti.
Consulti l'estratto attuale del registro commerciale online.
Grund: Handelsregister (Löschungen)
Spezialbauverfahren AG, in Aarau, CH-400.9.005.041-0, Ausführung von Spezialverfahren auf dem Gebiete des Bauwesens usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 54 vom 18. 03. 2004, S. 2, Publ. 2173692), mit Hauptsitz in: Zürich. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Tagebuch Nr. 116 vom 04.01.2006
(03185752/CH40090050410)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Spezialbauverfahren AG, in Aarau, Ausführung von Spezialverfahren auf dem Gebiete des Bauwesens und der Verkehrsschutzeinrichtungen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 207 vom 25. 10. 2001, S. 8346), mit Hauptsitz in: Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler, Heinz, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merotto, Silvio, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Johannes, von Zürich, in Zürich, mit Einzelprokura; Mathis, Walter, von Wolfenschiessen, in Nürensdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüppi, Hansjörg, von Winterthur und Gommiswald, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Hans-Peter, von Altendorf und Zürich, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eugster, Peter, von Speicher, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüppi, Alain, von Winterthur und Gommiswald, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 2036 vom 12.03.2004
(02173692/CH40090050410)
Include l'accesso a tutte le informazioni di base, ai marchi e a 2 sorveglianze.
Si registri gratuitamente