Impresa | Azioni |
---|---|
Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
---|---|---|---|---|---|
Mostra 23 imprese | socio e gerente | firma collettiva a due | 15.11.2013 | ||
Mostra 1 impresa | socio e presidente della gerenza | firma collettiva a due | 15.11.2013 |
Sede |
Grône (VS) |
---|---|
Scopo |
Formation continue et accompagnement permettant de favoriser la performance et le bien-être en entreprise; développement des systèmes de formation et de ressources humaines; création et vente de méthodes, d'outils, de supports documentaires et de systèmes de gestion; outsourcing et sous-traitance des activités de gestion de la formation; accompagnement et formation dans les domaines du management, de l'organisation et du développement humain, organisation d'évènements s'y rapportant; vente d'articles (vêtements, cosmétiques, alimentation, etc) en lien avec le but de la société; vente de prestations et de produits pour les particuliers et les entreprises (repas en entreprise, gestion de locaux pour la vente d'articles et/ou de prestations) (cf statuts pour but complet)
Mostra di più
|
IDI |
CHE-440.238.320 |
Numero d'ordine |
CH-621.4.008.909-1 |
Registro di commercio |
Cantone Vallese |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
1 impresa con lo stesso domicilio: Rue de la Pogyre 18, 3979 Grône
Controlli la dichiarazione di recupero crediti prima di concludere un contratto.
Controlli la solvibilità dei suoi prospetti e clienti.
Consulti l'estratto attuale del registro commerciale online.
Mutazione Maison des Équilibres Sàrl
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito
Maison des Équilibres Sàrl, à Grône, CHE-440.238.320, société à responsabilité limitée (No. FOSC 14 du 20.01.2022, Publ. 1005385990).
Autres adresses:
c/o Yvan Marcel Constantin, Route d'Athenaz 9, 1285 Athenaz (Avusy).
FUSC: 31 del 14.02.2022
Registro giornaliero: 501 del 09.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005405241
Cantoni: VS
Mutazione Maison des Équilibres Sàrl
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito
Maison des Équilibres Sàrl, à Saxon, CHE-440.238.320, société à responsabilité limitée (No. FOSC 95 du 19.05.2016, Publ. 2840409). Par suite de transfert du siège à Grône, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du Valais Central. Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Bas-Valais.
FUSC: 14 del 20.01.2022
Registro giornaliero: 145 del 17.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005385977
Cantoni: VS
Mutazione Maison des Équilibres Sàrl
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati
Maison des Équilibres Sàrl, précédemment à Saxon, CHE-440.238.320, société à responsabilité limitée (No. FOSC 95 du 19.05.2016, Publ. 2840409).
Modification des statuts:
21.12.2021.
Nouveau siège:
Grône.
Nouvelle adresse:
Rue de la Pogyre 18, 3979 Grône.
Inscription ou modification de personne(s):
Barras, François Gédéon, de Crans-Montana, à La Tour-de-Peilz, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 105 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: de Chermignon].
FUSC: 14 del 20.01.2022
Registro giornaliero: 244 del 17.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005385990
Cantoni: VS
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Maison des Équilibres Sàrl, à Saxon, CHE-440.238.320, société à responsabilité limitée (No. FOSC 222 du 15.11.2013, Publ. 1183597).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Michelet, Christian Raymond, de Nendaz, à Lausanne, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Constantin, Yvan Marcel, de Mont-Noble, à Athenaz (Avusy), associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 105 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec 70 parts sociales de CHF 100.00]; Barras, François Gédéon, de Chermignon, à La Tour-de-Peilz, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 105 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec 70 parts sociales de CHF 100.00].
Registro giornaliero no 1199 del 13.05.2016 / CHE-440.238.320 / 02840409
Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)
Maison des Équilibres Sàrl, à Saxon, CHE-440.238.320, Route du Simplon 66, 1907 Saxon, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
25.10.2013.
But:
formation continue et accompagnement permettant de favoriser la performance et le bien-être en entreprise; développement des systèmes de formation et de ressources humaines; création et vente de méthodes, d'outils, de supports documentaires et de systèmes de gestion; outsourcing et sous-traitance des activités de gestion de la formation; accompagnement et formation dans les domaines du management, de l'organisation et du développement humain, organisation d'évènements s'y rapportant; vente d'articles (vêtements, cosmétiques, alimentation, etc) en lien avec le but de la société; vente de prestations et de produits pour les particuliers et les entreprises (repas en entreprise, gestion de locaux pour la vente d'articles et/ou de prestations) (cf statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 21'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 25.10.2013, il est renoncé à un contrôle restreint. Personne(s) inscrite(s): Constantin, Yvan Marcel, de Mont-Noble, à Athenaz (Avusy), associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00; Barras, François Gédéon, de Chermignon, à La Tour-de-Peilz, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00; Michelet, Christian Raymond, de Nendaz, à Lausanne, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00.
Registro giornaliero no 2472 del 12.11.2013 / CH62140089091 / 01183597
Include l'accesso a tutte le informazioni di base, ai marchi e a 2 sorveglianze.
Si registri gratuitamente