Impresa | Azioni |
---|---|
Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
---|---|---|---|---|---|
Mostra 2 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma individuale | 08.02.2018 | ||
Mostra 3 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma individuale | 30.07.1997 |
|
|||||
|
|||||
|
Sede |
Stans (NW) |
---|---|
Scopo |
Immobiliengeschäfte aller Art, wie Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften; Beteiligungen.
Mostra di più
|
IDI |
CHE-105.885.186 |
Numero d'ordine |
CH-100.3.011.840-2 |
Registro di commercio |
Cantone Nidwaldo |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
Ragioni sociali precedenti |
Registrazione gratuita |
0 impresa con lo stesso domicilio: Risismühle 11, 6370 Stans
Controlli la dichiarazione di recupero crediti prima di concludere un contratto.
Controlli la solvibilità dei suoi prospetti e clienti.
Consulti l'estratto attuale del registro commerciale online.
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
Stalder & Birrer Immobilien AG, bisher in Ebikon, CHE-105.885.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832895).
Statutenänderung:
01.02.2018.
Firma neu:
Birrer's Immobilien AG.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Risismühle 11, 6370 Stans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Franz, von Doppleschwand, in Wauwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Josef, von Hergiswil bei Willisau, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Birrer, Elisabeth, genannt Lisbeth, von Entlebuch, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registro giornaliero no 227 del 05.02.2018 / CHE-105.885.186 / 04044289
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
Stalder & Birrer Immobilien AG, in Ebikon, CHE-105.885.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832895). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Stans unter der Firma Birrer's Immobilien AG im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.
Registro giornaliero no 1001 del 05.02.2018 / CHE-105.885.186 / 04044197
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
Stalder & Birrer Immobilien AG, in Ebikon, CHE-105.885.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2014, Publ. 1486181).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 19.10.2017 Aktiven von CHF 7'117'617.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 435'070.00 auf die neue FACD Immobilien AG, in Wauwil (CHE-256.229.248).
Gegenleistung:
keine.
Registro giornaliero no 7969 del 23.10.2017 / CHE-105.885.186 / 03832895
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
Stalder & Birrer Immobilien AG, in Ebikon, CHE-105.885.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2012, Publ. 6531706).
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Stansstad (CH-150.9.000.036-3)].
Registro giornaliero no 2926 del 01.05.2014 / CH10030118402 / 01486181
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Stalder & Birrer Immobilien AG, in Ebikon, CH-100.3.011.840-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, S. 0, Publ. 6236838).
Domizil neu:
Industriestrasse 17, 6030 Ebikon.
Tagebuch Nr. 751 vom 30.01.2012
(06531706/CH10030118402)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
Stalder & Birrer AG, Heizung und Lüftung, in Ebikon, CH-100.3.011.840-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2001, S. 2804).
Statutenänderung:
28.06.2011.
Firma neu:
Stalder & Birrer Immobilien AG.
Zweck neu:
Immobiliengeschäfte aller Art, wie Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften; Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Josef, von Hergiswil bei Willisau, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 4007 vom 30.06.2011
(06236838/CH10030118402)
Include l'accesso a tutte le informazioni di base, ai marchi e a 2 sorveglianze.
Si registri gratuitamente