Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
1 Firma anzeigen | Gesellschafterin | 23.03.2015 | |||
4 Firmen anzeigen | Vorsitzender der Geschäftsführung | Einzelunterschrift | 25.05.2009 | ||
3 Firmen anzeigen | Geschäftsführerin | Einzelunterschrift | 29.12.2023 |
|
|||||
|
|||||
|
Sitz |
Deitingen (SO) |
---|---|
Zweck |
Betrieb eines Unternehmens für Bedachungen und Fassadenbau, Leistung der hiefür nötigen Arbeiten in Verwendung sämtlicher gängiger Baustoffe bei Neu- und Umbauten sowie bei Renovationen und Sanierungen, Erbringen von Kontroll- und Serviceleistungen in den Bereichen Bedachungen und Fassaden, Übernahme integraler Sanierungskonzepte für Gebäudehüllen von Wohn-, Gewerbe- und Industrieliegenschaften sowie Objekten der öffentlichen Hand. Kann Liegenschaften erwerben, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung und den Zweck der Gesellschaft zu fördern und zu unterstützen.
Mehr anzeigen
|
UID |
CHE-114.874.891 |
CH-Nummer |
CH-241.4.008.309-9 |
Handelsregisteramt |
Kanton Solothurn |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
Alte Bezeichnungen |
Kostenlos registrieren |
1 Firma mit gleichem Domizil: Gewerbestrasse 8, 4543 Deitingen
Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.
Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.
Sehen Sie sich den aktuellen Auszug aus dem Handelsregister online an.
Mutation Schärli Bedachungen GmbH
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung
Schärli Bedachungen GmbH, in Riedholz, CHE-114.874.891, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, S.0, Publ. 2056185).
Statutenänderung:
21.12.2023.
Sitz neu:
Deitingen.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 8, 4543 Deitingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, Jürg, von Luthern, in Deitingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Schärli, Anita, von Luthern, in Deitingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
SHAB: 252 vom 29.12.2023
Tagesregister: 6177 vom 22.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005923352
Kantone: SO
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
Schärli + Brunner Bedachungen GmbH, in Riedholz, CHE-114.874.891, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2036253).
Statutenänderung:
17.03.2015.
Firma neu:
Schärli Bedachungen GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Roland, von Laupersdorf, in Laupersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SOHLHolz Holding AG (CHE-376.467.426), in Deitingen, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Tagesregister-Nr. 1178 vom 18.03.2015 / CH24140083099 / 02056185
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Schärli + Brunner Bedachungen GmbH, in Riedholz, CHE-114.874.891, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 14, Publ. 5033074).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, Jürg, von Luthern, in Deitingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; SOHLHolz Holding AG (CHE-376.467.426), in Deitingen, Gesellschafterin, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Tagesregister-Nr. 1020 vom 06.03.2015 / CH24140083099 / 02036253
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Schärli + Brunner Bedachungen GmbH, in Riedholz, CH-241.4.008.309-9, Wallierhofstrasse 2, 4533 Riedholz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15. 05. 2009.
Zweck:
Betrieb eines Unternehmens für Bedachungen und Fassadenbau, Leistung der hiefür nötigen Arbeiten in Verwendung sämtlicher gängiger Baustoffe bei Neu- und Umbauten sowie bei Renovationen und Sanierungen, Erbringen von Kontroll- und Serviceleistungen in den Bereichen Bedachungen und Fassaden, Übernahme integraler Sanierungskonzepte für Gebäudehüllen von Wohn-, Gewerbe- und Industrieliegenschaften sowie Objekten der öffentlichen Hand. Kann Liegenschaften erwerben, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung und den Zweck der Gesellschaft zu fördern und zu unterstützen.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brunner, Roland, von Laupersdorf, in Laupersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen von je CHF 1'000.--; Schärli, Jürg, von Luthern, in Deitingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Tagebuch Nr. 2315 vom 18.05.2009
(05033074/CH24140083099)
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden