Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 15.03.2013 | |||
52 Firmen anzeigen | Präsident des Stiftungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 29.05.2018 | ||
3 Firmen anzeigen | Mitglied des Stiftungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 23.09.2019 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Stiftungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 07.12.2023 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Stiftungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 27.03.2023 | ||
2 Firmen anzeigen | Mitglied des Stiftungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 27.03.2023 |
|
|||||
|
|||||
|
Sitz |
Basel (BS) |
---|---|
Zweck |
Die Stiftung bezweckt die Verfolgung wohltätiger, humanitärer, kultureller und edukativer Ziele, namentlich die Gewährung von vorwiegend periodischen Zuwendungen (1) an kulturelle, wohltätige und humanitäre Organisationen aller Art, (2) an Organisationen im Bildungs- und Forschungsbereich und (3) für die Begabtenförderung.
Mehr anzeigen
|
UID |
CHE-255.168.638 |
CH-Nummer |
CH-270.7.003.124-3 |
Handelsregisteramt |
Kanton Basel-Stadt |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
22 Firmen mit gleichem Domizil: Aeschenvorstadt 16, 4051 Basel
Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.
Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.
Sehen Sie sich den aktuellen Auszug aus dem Handelsregister online an.
Mutation Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung (aus Anlass des 200jährigen Jubiläums der Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel)
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung (aus Anlass des 200jährigen Jubiläums der Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel), in Basel, CHE-255.168.638, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2023, Publ. 1005709753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Cyrille, von Basel, in Denges, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Jonathan, von Basel, in Denges, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 238 vom 07.12.2023
Tagesregister: 7726 vom 04.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005903913
Kantone: BS
Mutation Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung (aus Anlass des 200jährigen Jubiläums der Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel)
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung (aus Anlass des 200jährigen Jubiläums der Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel), in Basel, CHE-255.168.638, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreyfus Soguel-dit-Picard, Catherine, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guth Biasini, Nadine, genannt Nadia, von Zürich, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreyfus, Félix Richard Jacques, von Basel, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guth, Dina Paulette, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 60 vom 27.03.2023
Tagesregister: 1916 vom 22.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005709753
Kantone: BS
Mutation Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung (aus Anlass des 200jährigen Jubiläums der Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel)
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung (aus Anlass des 200jährigen Jubiläums der Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel), in Basel, CHE-255.168.638, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4254705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubey, Paul, von Gletterens, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, René, von Yverdon-les-Bains und Rüegsau, in Wallbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 183 vom 23.09.2019
Tagesregister: 5389 vom 18.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004721600
Kantone: BS
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung (aus Anlass des 200jährigen Jubiläums der Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel), in Basel, CHE-255.168.638, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611861).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Bernard, von Genf, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Dr. Theodor, von Binningen, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 2862 vom 24.05.2018 / CHE-255.168.638 / 04254705
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung (aus Anlass des 200jährigen Jubiläums der Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel), in Basel, CHE-255.168.638, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7181380).
Domizil neu:
c/o Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Aeschenvorstadt 16, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moshnyager-Blum, Nathalie, von Basel, in Genf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Cyrille, von Basel, in Denges, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 3885 vom 09.07.2014 / CH27070031243 / 01611861
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung (aus Anlass des 200jährigen Jubiläums der Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel), in Basel, CH-270.7.003.124-3, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7123652).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).
Tagesregister-Nr. 2565 vom 03.05.2013 / CH27070031243 / 07181380
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 52 vom 15.03.213, publizierten TR-Eintrag Nr. 1558 vom 12.03.2013Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung (aus Anlass des 200jährigen Jubiläums der Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel), in Basel, CH-270.7.003.124-3, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, Publ. 7107388).
Urkundenänderung:
06.03.2013. .
Tagesregister-Nr. 1793 vom 22.03.2013 / CH27070031243 / 07123652
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung (aus Anlass des 200jährigen Jubiläums der Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel), in Basel, CH-270.7.003.124-3, c/o Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Aeschenvorstadt 46, 4051 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
17.01.2013.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Verfolgung wohltätiger, humanitärer, kultureller und edukativer Ziele, namentlich die Gewährung von vorwiegend periodischen Zuwendungen (1) an kulturelle, wohltätige und humanitäre Organisationen aller Art, (2) an Organisationen im Bildungs- und Forschungsbereich und (3) für die Begabtenförderung.
Eingetragene Personen:
Blum, Bernard, von Genf, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dubey, Paul, von Gletterens, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dreyfus Soguel-dit-Picard, Catherine, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guth Biasini, Nadine, genannt Nadia, von Zürich, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moshnyager-Blum, Nathalie, von Basel, in Genf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balconsult AG (CHE-109.576.867)[CH-270.3.013.025-9], in Basel, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 1558 vom 12.03.2013 / CH27070031243 / 07107388
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden