Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 04.01.2001 | ||
1 Firma anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.01.2023 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 11.01.2023 | |||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.01.2023 | ||
25 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 14.07.2000 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 14.07.2000 |
|
|||||
|
|||||
|
Sitz |
Basel (BS) |
---|---|
Zweck |
Erbringung von Dienstleistungen sowie Einzel- und Gesamtlösungen in den Bereichen Telekommunikation, Netzwerktechnik und Multimedia, insbesondere für kleine, mittlere und grosse Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben oder veräussern.
Mehr anzeigen
|
UID |
CHE-100.869.949 |
CH-Nummer |
CH-270.3.012.569-1 |
Handelsregisteramt |
Kanton Basel-Stadt |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
5 Firmen mit gleichem Domizil: Güterstr. 126, 4053 Basel
Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.
Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.
Sehen Sie sich den aktuellen Auszug aus dem Handelsregister online an.
Mutation conetCom AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
conetCom AG, in Basel, CHE-100.869.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739468).
Zweigniederlassung neu:
Rolle (CHE-364.154.713).
SHAB: 117 vom 20.06.2023
Tagesregister: 3787 vom 15.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005772892
Kantone: BS
Mutation conetCom AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
conetCom AG, in Basel, CHE-100.869.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2023, Publ. 1005737813).
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Vernier (CHE- 325.514.630))].
SHAB: 87 vom 05.05.2023
Tagesregister: 2758 vom 02.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005739468
Kantone: BS
Mutation conetCom AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
conetCom AG, in Basel, CHE-100.869.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649642).
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Sion (CHE-141.478.173)].
SHAB: 85 vom 03.05.2023
Tagesregister: 2726 vom 28.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005737813
Kantone: BS
Mutation conetCom AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung
conetCom AG, in Basel, CHE-100.869.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316321).
Statutenänderung:
03.01.2023. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilcher, Markus, von Arlesheim, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trefzer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jalain, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Cergues (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietlin, Jules, französischer Staatsangehöriger, in Oberlarg (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balance Audit AG (CHE-116.237.614), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Balance Audit AG (CH-270.3.014.428-4)]; Sperissen, Claude, französischer Staatsangehöriger, in St. Amarin (F) (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 7 vom 11.01.2023
Tagesregister: 167 vom 06.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005649642
Kantone: BS
Grund: Handelsregister (Mutationen)
conetCom AG, in Basel, CHE-100.869.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6967114).
Zweigniederlassung neu:
[Sitz neu:]Vernier (CHE- 325.514.630)) [bisher: Carouge (HR Genf)]. Sion (CHE-141.478.173) [bisher: Sion (HR Sion)].
Tagesregister-Nr. 587 vom 26.01.2017 / CHE-100.869.949 / 03316321
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
conetCom AG, in Basel, CH-270.3.012.569-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2012, Publ. 6487982).
Domizil neu:
Güterstr. 126, 4053 Basel.
Tagebuch Nr. 7996 vom 05.12.2012
(06967114/CH27030125691)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
conetCom AG, in Basel, CH-270.3.012.569-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2010, S. 6, Publ. 5888364).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balance Consulting Group AG (CH-400.4.022.650-5), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balance Audit AG (CH-270.3.014.428-4), in Basel, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 7356 vom 29.12.2011
(06487982/CH27030125691)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
conetCom AG, in Basel, CH-270.3.012.569-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 7, Publ. 5837310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilcher, Marie-Louise, von Arlesheim, in Arlesheim, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 6871 vom 04.11.2010
(05888364/CH27030125691)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
conetCom AG, in Basel, CH-270.3.012.569-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, S. 6, Publ. 5049182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balance Consulting Group AG (CH-400.4.022.650-5), in Basel, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 6070 vom 28.09.2010
(05837310/CH27030125691)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
conetCom AG, in Basel, CH-270.3.012.569-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2006, S. 6, Publ. 3478492).
Domizil neu:
Margarethenstrasse 87, 4053 Basel.
Tagebuch Nr. 3193 vom 28.05.2009
(05049182/CH27030125691)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
conetCom AG, in Basel, CH-270.3.012.569-1, Telekommunikation, Netzwerktechnik und Multimedia usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19. 12. 2005, S. 7, Publ. 3153910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trefzer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 4464 vom 18.07.2006
(03478492/CH27030125691)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
conetCom AG, in Basel, CH-270.3.012.569-1, Telekommunikation usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 10. 09. 2003, S. 5, Publ. 1164916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyre, Stefan, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 7170 vom 13.12.2005
(03153910/CH27030125691)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
conetCom AG, in Basel, Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 20. 08. 2003, S. 4, Publ. 1136938).
Zweigniederlassung neu:
Sion (HR Sion).
Tagebuch Nr. 5060 vom 03.09.2003
(01164916/CH27030125691)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
conetCom AG, in Basel, Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06. 04. 2001, S. 2594).
Zweigniederlassung neu:
Carouge (HR Genf).
Tagebuch Nr. 4615 vom 13.08.2003
(01136938/CH27030125691)
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden