Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 12.09.2014 | ||
9 Firmen anzeigen | Delegierter des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 04.07.2001 | ||
9 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 28.05.2018 | ||
9 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.07.2016 | ||
39 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 09.07.2020 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 09.07.2020 | |||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 03.05.2022 |
|
|||||
|
|||||
|
Sitz |
Schaffhausen (SH) |
---|---|
Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss Art. 17 Absatz 1 Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen, solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben, oder Zweigniederlassungen zu errichten. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.
Mehr anzeigen
|
UID |
CHE-109.090.777 |
CH-Nummer |
CH-290.3.013.885-5 |
Handelsregisteramt |
Kanton Schaffhausen |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
Alte Bezeichnungen |
Kostenlos registrieren |
1 Firma mit gleichem Domizil: Frauengasse 20, 8200 Schaffhausen
Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.
Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.
Sehen Sie sich den aktuellen Auszug aus dem Handelsregister online an.
Mutation BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung
BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-109.090.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463772).
Statutenänderung:
16.03.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss Art. 17 Absatz 1 Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen, solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben, oder Zweigniederlassungen zu errichten. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
SHAB: 85 vom 03.05.2023
Tagesregister: 751 vom 28.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005737865
Kantone: SH
Mutation BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-109.090.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004933109).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steurer, Christian Peter, von Wittnau, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 85 vom 03.05.2022
Tagesregister: 790 vom 28.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005463772
Kantone: SH
Mutation BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-109.090.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4252039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Alfred, von Rüegsau, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDS Wirtschaftsprüfungs AG (CH-440.9.001.269), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wismer, Benno Stephan, von Aadorf, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuthold AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-106.953.465), in Wallisellen, Revisionsstelle.
SHAB: 131 vom 09.07.2020
Tagesregister: 1108 vom 06.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004933109
Kantone: SH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-109.090.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656731).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Max, von Nesslau, in Hofen SH (Thayngen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 800 vom 23.05.2018 / CHE-109.090.777 / 04252039
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-109.090.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2971407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Alphons, von Zürich, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Christoph, von Wattwil, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Alfred, von Rüegsau, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Arnold, Walter Patrik, von Willisau, in Cham (Zug), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagesregister-Nr. 1235 vom 17.07.2017 / CHE-109.090.777 / 03656731
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-109.090.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2015, Publ. 2047157).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Walter Patrik, von Willisau, in Cham (Zug), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 1195 vom 20.07.2016 / CHE-109.090.777 / 02971407
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-109.090.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1711591).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Christoph, von Wattwil, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 464 vom 12.03.2015 / CH29030138855 / 02047157
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-109.090.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 24, Publ. 5089032).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steurer, Peter Michael, von Wittnau, in Schaffhausen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Steurer, Peter-Michael, Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Steurer-Häfeli, Christine, von Seon, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 1453 vom 09.09.2014 / CH29030138855 / 01711591
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CH-290.3.013.885-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, S. 12, Publ. 4657964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KS Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDS Wirtschaftsprüfungs AG (CH-440.9.001.269), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 1083 vom 19.06.2009
(05089032/CH29030138855)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CH-290.3.013.885-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2006, S. 10, Publ. 3628164).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Alfred, von Rüegsau BE, in Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 1328 vom 15.09.2008
(04657964/CH29030138855)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CH-290.3.013.885-5, Beratung und Betreuung von institutionellen (Vorsorgeeinrichtungen, Pensionskassen, Stiftungen, Trusts und Firmen) und privaten Anlegern in allen Belangen der Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09. 11. 2004, S. 11, Publ. 2534708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bider, Max, von Langenbruck, in Feuerthalen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Alphons, von Zürich, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].
Tagebuch Nr. 1633 vom 03.11.2006
(03628164/CH29030138855)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CH-290.3.013.885-5, Beratung und Betreuung von institutionellen (Vorsorgeeinrichtungen, Pensionskassen, Stiftungen, Trusts und Firmen) und privaten Anlegern in allen Belangen der Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29. 11. 2001, S. 9403).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KS Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle [bisher: Keel + Schöpfer Treuhand AG, in Altstätten].
Tagebuch Nr. 1571 vom 03.11.2004
(02534708/CH29030138855)
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden