Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 35 entreprises | membre du conseil d'administration + liquidateur | signature individuelle | 03.02.2004 |
|
|||||
|
|||||
|
Siège |
Langenthal (BE) |
---|---|
But |
Herstellung, Entwicklung, Montage und Verkauf von Maschinen und Apparaten sowie Verwertung patentrechtlich oder anderweitig geschützter Entwicklungen und/oder Produktionsverfahren im In- und Ausland. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen.
Afficher plus
|
IDE |
CHE-110.505.710 |
Numéro fédéral |
CH-241.3.003.822-3 |
Registre du Commerce |
Canton Berne |
Extrait du registre du commerce |
S'inscrire gratuitement |
2 entreprises ayant le même domicile: Murgenthalstrasse 71, 4900 Langenthal
Vérifiez l'extrait du registre des poursuites avant de conclure un contrat.
Vérifiez la solvabilité de vos prospects et de vos clients.
Consultez en ligne le dernier extrait du registre du commerce.
Mutation Spacemill AG in Liquidation
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse
Spacemill AG, in Langenthal, CHE-110.505.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2010, S.4, Publ. 5827990).
Firma neu:
Spacemill AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Niklaus Gilgen, Schlossmatten 7, 3150 Schwarzenburg. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.12.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen, Niklaus, von Rüeggisberg, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
FOSC: 253 du 28.12.2021
Registre journalier: 20563 du 23.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005369476
Cantons: BE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Spacemill AG, in Etziken, CH-241.3.003.822-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03. 02. 2004, S. 10, Publ. 2101150). Die Firma wird infolge Sitzverlegung nach Langenthal im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.
Tagebuch Nr. 4562 vom 21.09.2010
(05827352/CH24130038223)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
Spacemill AG, bisher in Etziken, CH-241.3.003.822-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2004, S. 10, Publ. 2101150).
Gründungsstatuten:
26.01.2004, Statutenänderung: 01.09.2010.
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
c/o aml AG Langenthal, Murgenthalstrasse 71, 4900 Langenthal.
Zweck:
Herstellung, Entwicklung, Montage und Verkauf von Maschinen und Apparaten sowie Verwertung patentrechtlich oder anderweitig geschützter Entwicklungen und/oder Produktionsverfahren im In- und Ausland. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 337'500.00.
Liberierung:
CHF 337'500.00.
Aktien:
3'375 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 26.01.2004 das gesamte Know-how inklusive Patent- und Markenrechte an einer Fräsmaschine zum Preis von CHF 850'000.-- (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berta, Anton, von Lenk und Selma, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Hanspeter, von Etziken, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Urs, von Horriwil, in Obergerlafingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zubler, Jörg, von Hunzenschwil, in Oberentfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosser Treuhand, in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen, Niklaus, von Rüeggisberg, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Schwarzenburg (Wahlern), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagebuch Nr. 14962 vom 21.09.2010
(05827990/CH24130038223)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Spacemill AG, in Etziken, Industriestrasse 13, 4554 Etziken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26. 01. 2004.
Zweck:
Herstellung, Entwicklung, Montage und Verkauf von Maschinen und Apparaten sowie Verwertung patentrechtlich oder anderweitig geschützter Entwicklungen und/oder Produktionsverfahren im In- und Ausland. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 337'500.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 337'500.--.
Aktien:
3'375 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 26.01.2004 das gesamte Know-how inklusive Patent- und Markenrechte an einer Fräsmaschine zum Preis von CHF 850'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung.
Eingetragene Personen:
Gilgen, Niklaus, von Rüeggisberg, in Schwarzenburg (Wahlern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Hanspeter, von Etziken, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Urs, von Horriwil, in Obergerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zubler, Jörg, von Hunzenschwil, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berta, Anton, von Lenk und Selma, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosser Treuhand, in Ittigen, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 496 vom 28.01.2004
(02101150/CH24130038223)
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement