Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 1 entreprise | associé | signature collective à deux | 25.09.2020 | ||
Afficher 1 entreprise | associé | signature collective à deux | 25.09.2020 | ||
Afficher 9 entreprises | gérant | signature individuelle | 21.12.2021 |
|
|||||
|
|||||
|
Siège |
Zug (ZG) |
---|---|
But |
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management-, Marketing-, Planungs- und weiteren Dienstleistungen im Bereich Kauf, Verkauf, Planung, Bau und Betrieb von Immobilien im Ausland. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die Veräusserung, die Haltung, die Vermietung und den Betrieb von Immobilien ausschliesslich im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten für nahestehende natürliche und juristische Personen, inklusive direkte und indirekte Tochtergesellschaften, Gesellschafter und deren Beteiligungen, sowie Dritte eingehen, ob gegen Entgelt oder nicht.
Afficher plus
|
IDE |
CHE-401.200.259 |
Numéro fédéral |
CH-170.4.017.739-0 |
Registre du Commerce |
Canton Zoug |
Extrait du registre du commerce |
S'inscrire gratuitement |
108 entreprises ayant le même domicile: Baarerstrasse 82, 6300 Zug
Vérifiez l'extrait du registre des poursuites avant de conclure un contrat.
Vérifiez la solvabilité de vos prospects et de vos clients.
Consultez en ligne le dernier extrait du registre du commerce.
Mutation SFIS Punta del Este GmbH
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
SFIS Punta del Este GmbH, in Zug, CHE-401.200.259, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrion, Enrique Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Facincani, Nicolas, von Schenkon, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
FOSC: 248 du 21.12.2021
Registre journalier: 22066 du 16.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005362786
Cantons: ZG
Mutation SFIS Punta del Este GmbH
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts
SFIS Punta del Este GmbH, in Zug, CHE-401.200.259, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263502).
Statutenänderung:
10.08.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management-, Marketing-, Planungs- und weiteren Dienstleistungen im Bereich Kauf, Verkauf, Planung, Bau und Betrieb von Immobilien im Ausland. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die Veräusserung, die Haltung, die Vermietung und den Betrieb von Immobilien ausschliesslich im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten für nahestehende natürliche und juristische Personen, inklusive direkte und indirekte Tochtergesellschaften, Gesellschafter und deren Beteiligungen, sowie Dritte eingehen, ob gegen Entgelt oder nicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
FOSC: 162 du 23.08.2021
Registre journalier: 15966 du 18.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005275593
Cantons: ZG
Mutation SFIS Punta del Este GmbH
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
SFIS Punta del Este GmbH, in Zug, CHE-401.200.259, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004985993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SF Investments Switzerland GmbH (CHE-407.705.262), in Zug, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Mizrahi, Jacobo David, von Wartau, in Neftenbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zilbergleijt, Eric, argentinischer Staatsangehöriger, in Buenos Aires (AR), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Zilbergleijt, Gaston Martin, argentinischer Staatsangehöriger, in Buenos Aires (AR), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Fahrion, Enrique Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
FOSC: 148 du 03.08.2021
Registre journalier: 14891 du 29.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005263502
Cantons: ZG
Nouvelle inscription SFIS Punta del Este GmbH
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription
SFIS Punta del Este GmbH (SFIS Punta del Este Sàrl) (SFIS Punta del Este LLC), in Zug, CHE-401.200.259, c/o AbaFin Treuhand AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.09.2020.
Zweck:
Erbringung von Management-, Marketing-, Planungs- und weiteren Dienstleistungen im Bereich Kauf, Verkauf, Planung, Bau und Betrieb von Immobilien im Ausland. Erwerb, Veräusserung, Haltung, Vermietung und Betrieb von Immobilien ausschliesslich im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilsbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Mit Erklärung vom 10.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zilbergleijt, Eric, argentinischer Staatsangehöriger, in Buenos Aires (AR), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Zilbergleijt, Gaston Martin, argentinischer Staatsangehöriger, in Buenos Aires (AR), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00; SF Investments Switzerland GmbH (CHE-407.705.262), in Zug, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Mizrahi, Jacobo David, von Wartau, in Neftenbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Révision: Renonciation à la révision
FOSC: 187 du 25.09.2020
Registre journalier: 13106 du 22.09.2020
Numéro de publication: HR01-1004985993
Cantons: ZG
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement