Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 1 entreprise | associée | 11.05.2020 | |||
Afficher 1 entreprise | organe de révision | 11.05.2020 | |||
Afficher 7 entreprises | liquidatrice | signature individuelle | 18.01.2023 | ||
Afficher 9 entreprises | liquidateur | signature individuelle | 11.05.2020 |
|
|||||
|
|||||
|
Siège |
Bern (BE) |
---|---|
But |
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Sportlern sowie deren Familienangehörigen, insbesondere im Bereich der Aus- und Weiterbildung, Karriereplanung, Finanzierung und Public Relations. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, pachten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder welche direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen.
Afficher plus
|
IDE |
CHE-318.915.343 |
Numéro fédéral |
CH-036.4.081.141-0 |
Registre du Commerce |
Canton Berne |
Extrait du registre du commerce |
S'inscrire gratuitement |
8 entreprises ayant le même domicile: Mingerstrasse 12B, 3014 Bern
Vérifiez l'extrait du registre des poursuites avant de conclure un contrat.
Vérifiez la solvabilité de vos prospects et de vos clients.
Consultez en ligne le dernier extrait du registre du commerce.
Radiation SCB Hockey Lab & Career Planning GmbH in Liq.
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation
SCB Hockey Lab & Career Planning GmbH in Liq., in Bern, CHE-318.915.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654886). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 19.06.2023 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
FOSC: 241 du 12.12.2023
Registre journalier: 20064 du 07.12.2023
Numéro de publication: HR03-1005907451
Cantons: BE
Mutation SCB Hockey Lab & Career Planning GmbH in Liq.
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites
SCB Hockey Lab & Career Planning GmbH, in Bern, CHE-318.915.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2021, Publ. 1005101783).
Firma neu:
SCB Hockey Lab & Career Planning GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.12.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Markus, genannt Marc, von Lauperswil, in Ittigen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietrich, Pascal Yves, von Leissigen, in Rolle, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Josi, Peter, von Adelboden, in Mörigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Streit, Mark, von Wald (BE), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Raffainer, Raeto, von Scuol, in Davos Platz (Davos), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mégevand-Valli, Elena, von Naters, in Blatten b. Naters (Naters), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift; Schwander, Richard, von Langnau im Emmental, in Wattenwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 12 du 18.01.2023
Registre journalier: 778 du 13.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005654886
Cantons: BE
Mutation SCB Hockey Lab & Career Planning GmbH
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
SCB Hockey Lab & Career Planning GmbH, in Bern, CHE-318.915.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004984998).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raffainer, Raeto, von Scuol, in Davos Platz (Davos), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 32 du 16.02.2021
Registre journalier: 2506 du 11.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005101783
Cantons: BE
Mutation SCB Hockey Lab & Career Planning GmbH
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
SCB Hockey Lab & Career Planning GmbH, in Bern, CHE-318.915.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886330).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Mark, von Wald (BE), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
FOSC: 186 du 24.09.2020
Registre journalier: 14124 du 21.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004984998
Cantons: BE
Nouvelle inscription SCB Hockey Lab & Career Planning GmbH
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription
SCB Hockey Lab & Career Planning GmbH, in Bern, CHE-318.915.343, c/o SCB Group AG, Mingerstrasse 12B, 3014 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Sportlern sowie deren Familienangehörigen, insbesondere im Bereich der Aus- und Weiterbildung, Karriereplanung, Finanzierung und Public Relations. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, pachten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder welche direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder E-Mail.
Eingetragene Personen:
SCB Group AG (CHE-114.280.243), in Bern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Lüthi, Markus, genannt Marc, von Lauperswil, in Ittigen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietrich, Pascal Yves, von Leissigen, in Rolle, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Josi, Peter, von Adelboden, in Mörigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Streit, Mark, von Wald (BE), in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle; Schwander, Richard, von Langnau im Emmental, in Wattenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Révision: T + R AG
FOSC: 90 du 11.05.2020
Registre journalier: 6470 du 06.05.2020
Numéro de publication: HR01-1004886330
Cantons: BE
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement