Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 16 entreprises | adm. | signature individuelle | 03.08.2021 |
Siège |
Lausanne (VD) |
---|---|
But |
Gestion et courtage de biens immobiliers; conseils en matière de gestion; fiduciaire pour le compte de tiers et opérations commerciales; intermédiations bancaires au niveau international (cf. statuts pour but complet).
Afficher plus
|
IDE |
CHE-108.028.698 |
Numéro fédéral |
CH-660.0.010.995-4 |
Registre du Commerce |
Canton Vaud |
Extrait du registre du commerce |
S'inscrire gratuitement |
Raisons sociales antérieures |
S'inscrire gratuitement |
1 entreprise avec le même domicile: Avenue de Jurigoz 20 B, 1006 Lausanne
Vérifiez l'extrait du registre des poursuites avant de conclure un contrat.
Vérifiez la solvabilité de vos prospects et de vos clients.
Consultez en ligne le dernier extrait du registre du commerce.
Mutation ROYAL TRUST SA
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouvelle raison sociale, Nouveau siège
Royal Trust SA Geneva, précédemment à Genève, CHE-108.028.698 (FOSC du 03.08.2021, p. 0/1005263920). Par décision de l'assemblée générale du 28.10.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 1er mai 2021. Statuts modifiés le 28.10.2021. Siège transféré à Lausanne.
Nouvelle adresse:
Avenue de Jurigoz 20 B, 1006 Lausanne.
Nouvelle raison de commerce:
ROYAL TRUST SA.
Nouvelles formes des communications aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Bonzon Patrick est désormais à Lausanne.
FOSC: 225 du 18.11.2021
Registre journalier: 23058 du 15.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005337207
Cantons: VD
Mutation Royal Trust SA Geneva
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CHE-108.028.698 (FOSC du 03.08.2021, p. 0/1005263920). Par suite du transfert de son siège à Lausanne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous la nouvelle raison sociale ROYAL TRUST SA; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
FOSC: 225 du 18.11.2021
Registre journalier: 27764 du 15.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005337445
Cantons: GE
Mutation Royal Trust SA Geneva
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CHE-108.028.698 (FOSC du 20.03.2018, p. 0/4123755). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 50'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives.
FOSC: 148 du 03.08.2021
Registre journalier: 18701 du 29.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005263920
Cantons: GE
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CHE-108.028.698 (FOSC du 24.04.2015, p. 0/2118211).
Nouvelle adresse:
rue du Rhône 118, 1204 Genève.
Registre journalier no 5289 du 15.03.2018 / CHE-108.028.698 / 04123755
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CHE-108.028.698 (FOSC du 26.03.2015, p. 0/2065717). Gendre Pierre Daniel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bonzon Patrick, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.
Nouvelle adresse:
boulevard James-Fazy 13, c/o IDEALINVEST SARL, 1201 Genève.
Registre journalier no 6521 du 21.04.2015 / CH66000109954 / 02118211
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Révocation dissolution/faillite
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CHE-108.028.698 (FOSC du 03.03.2015, p. 0/2020051). Par décision du 13.03.2015, la Cour de justice civile a annulé le jugement déclaratif de faillite rendu le 04.02.2015. De ce fait, la dissolution de la société est révoquée.
Registre journalier no 4899 du 23.03.2015 / CH66000109954 / 02065717
Raison: Registre du commerce (Mutation)
Royal Trust SA Geneva, en liquidation, à Genève, CHE-108.028.698 (FOSC du 23.02.2015, p. 0/2005207). Par décision du 20.02.2015, la Cour de justice a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement de faillite du 04.02.2015.
Par conséquent, sa raison sociale redevient:
Royal Trust SA Geneva.
Registre journalier no 3313 du 26.02.2015 / CH66000109954 / 02020051
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une faillite
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CHE-108.028.698 (FOSC du 16.02.2015, p. 0/1992017). La société est dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 04.02.2015, avec effet à partir du 04.02.2015 à 14:23.
Par conséquent, sa raison sociale devient:
Royal Trust SA Geneva, en liquidation.
Registre journalier no 2801 du 18.02.2015 / CH66000109954 / 02005207
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CHE-108.028.698 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).
Nouveau but:
gestion et courtage de biens immobiliers; conseils en matière de gestion; fiduciaire pour le compte de tiers et opérations commerciales; intermédiations bancaires au niveau international (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 05.02.2015. Gendre Pierre Daniel est maintenant domicilié à Carouge GE.
Registre journalier no 2424 du 11.02.2015 / CH66000109954 / 01992017
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CH-660-0010995-4 (FOSC du 18.07.2012, p. 0/6774798). L'inscription No 12088 du 13.07.2012 est rectifiée en ce sens que le nom de l'administrateur est 'Patrick Bonzon' (et non pas Patrick Gendre).'
Tagebuch Nr. 12435 vom 20.07.2012
(06784464/CH66000109954)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CH-660-0010995-4 (FOSC du 14.05.2012, p. 0/6677586).
Administration:
Gendre Patrick, de Pompaples, à Pully, président et Gendre Pierre Daniel, nommé secrétaire, tous deux avec signature individuelle.
Tagebuch Nr. 12088 vom 13.07.2012
(06774798/CH66000109954)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CH-660-0010995-4 (FOSC du 11.04.2012, p. 0/6632950).
Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 02.05.2012. Selon déclaration du 02.05.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. SCF Révision SA (CH-626.9.003.049-9) n'est plus organe de révision.
Tagebuch Nr. 7424 vom 09.05.2012
(06677586/CH66000109954)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CH-660-0010995-4 (FOSC du 24.03.2010, p. 10/5556038). Capt Michel et Emery Daniel ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Gendre Pierre Daniel, de Montagny (FR), à Bardonnex, est administrateur unique avec signature individuelle.
Nouvelle adresse:
rue du Mont-Blanc 7, c/o Adexco SA, 1201 Genève.
Tagebuch Nr. 5718 vom 04.04.2012
(06632950/CH66000109954)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CH-660-0010995-4 (FOSC du 25.09.2009, p. 8/5264796). Vock Markus n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Emery Daniel, de Lens, à Sion, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Tagebuch Nr. 4851 vom 18.03.2010
(05556038/CH66000109954)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CH-660-0010995-4, gestion de biens mobiliers déposés auprès de banques, etc. (FOSC du 09.01.2009, p. 8/4817774). Spirk Alexandre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
Administration:
Capt Michel, du Chenit, à Paudex, président, et Vock Markus, de Sarmenstorf, à Binningen, secrétaire, avec signature collective à deux.
Nouvel organe de révision:
SCF Révision SA, succursale à Sion (CH-626.9.003.049-9).
Nouvelle adresse:
avenue de Champel 29, 1206 Genève.
Tagebuch Nr. 14572 vom 21.09.2009
(05264796/CH66000109954)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CH-660-0010995-4, gestion de biens mobiliers déposés auprès de banques, etc. (FOSC du 17.11.2008, p. 8/4736042). Spirk Alexandre, de Lausanne, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.
Nouvelle adresse:
rue des Délices 5, c/o Spirk Alexandre, 1203 Genève.
Tagebuch Nr. 135 vom 05.01.2009
(04817774/CH66000109954)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CH-660-0010995-4, gestion de biens mobiliers déposés auprès de banques ou autres établissements financiers, etc. (FOSC du 26.06.2008, p. 8/4545676). Fehlmann & Associés SA n'est plus organe de révision. L'adresse rue du Jeu-de-l'Arc 15, c/o Horwath Fiduciairie & Revision SA, Genève est radiés.
Tagebuch Nr. 14437 vom 11.11.2008
(04736042/CH66000109954)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CH-660-0010995-4, gestion de biens mobiliers déposés auprès de banques, etc. (FOSC du 01.06.2007, p. 6/3956214). Spirk Alexandre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
Tagebuch Nr. 8089 vom 20.06.2008
(04545676/CH66000109954)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CH-660-0010995-4, société fiduciaire et de révision de comptes (FOSC du 15.02.2007, p. 8).
But modifié:
gestion de biens mobiliers déposés auprès de banques ou autres établissements financiers, et de biens immobiliers; conseil en matière de gestion; gestion de fortune; opérations financières de gérance de fortune pour le compte de tiers; activités fiduciaires pour le compte de tiers et opérations commerciales; intermédiation bancaire et négoce international. Statuts modifiés le 16.05.2007.
Tagebuch Nr. 6963 vom 25.05.2007
(03956214/CH66000109954)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Royal Trust SA Geneva, à Genève, CH-660-0010995-4, société fiduciaire et de révision de comptes (FOSC du 04.03.2002, p. 6). Fehlmann Robert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Spirk Alexandre, de Lausanne, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle. MB Fiduciaire SA n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
Fehlmann & Associés SA, à Genève.
Tagebuch Nr. 2030 vom 09.02.2007
(03778350/CH66000109954)
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement