Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 1 entreprise | organe de révision | 19.07.2011 | |||
Afficher 56 entreprises | adm. | signature individuelle | 19.07.2011 | ||
Afficher 45 entreprises | adm. président | signature collective à 2 | 19.07.2011 |
|
|||||
|
|||||
|
Siège |
Fribourg (FR) |
---|---|
But |
Exercer toutes activités relatives ou ayant trait à l'acquisition, la gestion, la vente de participations dans des sociétés diverses, notamment dans des sociétés industrielles, pétrolières, financières ou de participations, ainsi que d'exercer toutes autres activités de nature commerciale ou financière (cf. statuts pour but complet).
Afficher plus
|
IDE |
CHE-495.836.683 |
Numéro fédéral |
CH-217.3.547.994-0 |
Registre du Commerce |
Canton Fribourg |
Extrait du registre du commerce |
S'inscrire gratuitement |
56 entreprises ayant le même domicile: Avenue Beauregard 12, 1700 Fribourg
Vérifiez l'extrait du registre des poursuites avant de conclure un contrat.
Vérifiez la solvabilité de vos prospects et de vos clients.
Consultez en ligne le dernier extrait du registre du commerce.
Raison: Registre du commerce (Annulations)
Palomas Capital Investments SA, à Fribourg, CH-217-3547994-0 (FOSC du 13.12.2012, p. 0/6973808). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société Deper Co. SA (CH-217-3548058-5), à Fribourg. La société est radiée par suite de fusion.
Registre journalier no 3355 du 10.07.2013 / CH21735479940 / 00977487
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Palomas Capital Investments SA, à Fribourg, CH-217-3547994-0, exercer toutes activités relatives ou ayant trait à l'acquisition, la gestion, la vente de participations etc. (FOSC du 19.07.2011, p. 0/6262546).
Conseil d'administration:
Fierro Guillermo Leon n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Farias George Luis, jusqu'ici vice-président, a été nommé président, il garde sa signature collective à deux avec Blumer Christoph.
Registre journalier Registre journalier no 6153 du 10.12.2012
(06973808/CH21735479940)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Palomas Capital Investments SA, à Fribourg, Avenue Beauregard 12, c/o Capital Holdings du Sud SA, 1700 Fribourg, CH-217-3547994-0. Nouvelle société anonyme. Transfert de siège de l'étranger en Suisse (art. 161 et 162 LDIP) selon décision du 11.07.2011.
Raison sociale, forme juridique, siège et autorité compétente pour l'inscription avant la soumission au droit suisse:
Palomas Capital Investments Ltd., International Business Company, à Nassau (Commonwealth Of The Bahamas), inscrite au et par Registrar General Department le 24.10.2003 sous le N° 128576. Nouveaux Statuts du 11.07.2011.
But:
exercer toutes activités relatives ou ayant trait à l'acquisition, la gestion, la vente de participations dans des sociétés diverses, notamment dans des sociétés industrielles, pétrolières, financières ou de participations, ainsi que d'exercer toutes autres activités de nature commerciale ou financière (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1.--, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit.
Administration:
Fierro Guillermo Leon, d'Espagne, à Madrid (E), est nommé président; Farias George Luis, des USA, à New York (USA), est nommé vice-président, tous deux avec signature collective à deux, avec Christoph Blumer; Blumer Christoph, de Zürich, à Villarepos, est nommé administrateur avec signature individuelle.
Organe de révision:
KPMG SA (CH-660-0466992-4), à Genève.
Tagebuch Nr. 3585 vom 14.07.2011
(06262546/CH21735479940)
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement