Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 9 entreprises | adm. président | signature individuelle | 08.02.2018 | ||
Afficher 6 entreprises | membre du conseil d'administration | signature individuelle | 08.02.2018 | ||
Afficher 2 entreprises | ayant droit de signer | signature collective à deux | 25.02.2020 |
|
|||||
|
|||||
|
Siège |
Baar (ZG) |
---|---|
But |
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Sponsoring-Vermarktung, Net Working Anlässen und Vermittlung von Kundenkontakten sowie Handel von Produkten jeglicher Art und in jeder Branche; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
Afficher plus
|
IDE |
CHE-396.528.108 |
Numéro fédéral |
CH-170.3.040.772-0 |
Registre du Commerce |
Canton Zoug |
Extrait du registre du commerce |
S'inscrire gratuitement |
Raisons sociales antérieures |
S'inscrire gratuitement |
296 entreprises ayant le même domicile: Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar
Vérifiez l'extrait du registre des poursuites avant de conclure un contrat.
Vérifiez la solvabilité de vos prospects et de vos clients.
Consultez en ligne le dernier extrait du registre du commerce.
Mutation Medienart Solutions AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Modification des statuts
SPO Solutions AG, in Baar, CHE-396.528.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4044435).
Statutenänderung:
13.02.2020.
Firma neu:
Medienart Solutions AG. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Valentin, von Einsiedeln, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birmenstorf (AG)]; Meier, Peter, von Untersiggenthal, in Walchwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 38 du 25.02.2020
Registre journalier: 2644 du 20.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004838158
Cantons: ZG
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
SPO Solutions AG, in Walchwil, CHE-396.528.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853467).
Statutenänderung:
24.01.2018.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schultheiss, Diego Marco, von Feuerthalen, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rykart, Jürg, von Rothrist, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kälin, Valentin, von Einsiedeln, in Birmenstorf (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre journalier no 1922 du 05.02.2018 / CHE-396.528.108 / 04044435
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
SPO Solutions AG, in Walchwil, CHE-396.528.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, Publ. 3085209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käppeli, Urs August, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Guignard, Esther, von Le Lieu, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schultheiss, Diego Marco, von Feuerthalen, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre journalier no 14012 du 02.11.2017 / CHE-396.528.108 / 03853467
Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)
SPO Solutions AG, in Walchwil, CHE-396.528.108, Chellenstrasse 12, 6318 Walchwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.09.2016, 23.09.2016.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Sponsoring-Vermarktung, Net Working Anlässen und Vermittlung von Kundenkontakten sowie Handel von Produkten jeglicher Art und in jeder Branche; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 09.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Käppeli, Urs August, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Guignard, Esther, von Le Lieu, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre journalier no 12324 du 28.09.2016 / CHE-396.528.108 / 03085209
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement